变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1陆祖祥董事;2赵福强监事会主席;3郗凤明董事长;4代力民监事;5李辉董事兼经理;6徐萌监事; | 1邸慧董事;2赵福强监事会主席;3郗凤明董事长;4代力民监事;5李辉董事兼经理;6徐萌监事; | 2019-04-18 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 500 | 666.6667 | 2019-04-03 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1沈阳斯道珂科创科技合伙企业(有限合伙);2郗凤明;3沈阳中科生态环境研究院有限公司; | 1沈阳德鸿之星天使投资合伙企业(有限合伙);2沈阳斯道珂科创科技合伙企业(有限合伙);3郗凤明;4沈阳中科生态环境研究院有限公司; | 2019-04-03 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1000 | 500 | 2019-03-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1郗凤明;2沈阳中科生态环境研究院有限公司; | 1沈阳斯道珂科创科技合伙企业(有限合伙);2郗凤明;3沈阳中科生态环境研究院有限公司; | 2019-01-31 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1郗凤明;2李辉;3张炜;4吴洋;5张洪章;6沈阳中科生态环境研究院有限公司; | 1郗凤明;2沈阳中科生态环境研究院有限公司; | 2018-11-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1郗凤明董事长;2赵福强监事会主席;3吴洋董事;4张洪章董事;5代力民监事;6张炜董事;7徐萌监事;8李辉董事兼经理; | 1陆祖祥董事;2徐萌监事;3代力民监事;4郗凤明董事长;5赵福强监事会主席;6李辉董事兼经理; | 2018-11-12 |
更多>>视频联播