变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
股东(投资人) | 张勇15.0(万元)15.00%肖翔东70.0(万元)70.00%广州市达安基因科技有限公司7.5(万元)7.50%广州市达安创谷企业管理有限公司7.5(万元)7.50% | 张勇15.0(万元)15.00%肖翔东70.0(万元)70.00%广州市达安医疗健康产业创业投资基金(有限合伙)7.5(万元)7.50%广州市达安创谷企业管理有限公司7.5(万元)7.50% | 2019-12-31 |
章程或章程修正案通过日期 | 2019-03-14 | 2019-12-26 | 2019-12-31 |
国内贸易;货物及技术进出口。 | 电子产品、仪表仪器、通讯产品、无线通讯产品、信息系统、计算机软件、兽用器械、家用器械、消毒类的产品的研发、批发、零售、进出口、售后服务及相关配套业务;汽车销售;国内贸易;货物及技术进出口。 | 2019-03-15 | |
章程备案 | 2017-01-17 | 2019-03-14 | 2019-03-15 |
医用电子产品的研发及销售。 | 医用电子产品的研发及销售,第一类、第二类、第三类医疗器械、医疗器械软件、体外诊断试剂及相关附件的研发生产、批发、零售、进出口、售后服务及相关配套业务;电子产品、仪表仪器、通讯产品、无线通讯产品、信息系统、计算机软件、兽用器械、家用器械、消毒类的产品的研发、生产 | 2019-03-15 | |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:无、审批文件号:无; | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | 2019-03-15 |
2019-03-15 | |||
章程备案 | 2013-04-16 | 2017-01-17 | 2017-01-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:张勇、出资额:15.000000、出资比例:15.000000;股东名称:肖翔东、出资额:85.000000、出资比例:85.000000; | 股东名称:张勇、出资额:15.000000、出资比例:15.000000;股东名称:肖翔东、出资额:70.000000、出资比例:70.000000;股东名称:广州市达安创谷企业管理有限公司、出资额:7.500000、出资比例:7.500000;股东名称:广州市达安基因科技有限公司、出资额:7.500000、出资比例:7.500000; | 2017-01-22 |
其他事项备案 | 股东名称:刘贤丽、出资额:80.000000、出资比例:80.000000;股东名称:欧阳月兰、出资额:20.000000、出资比例:20.000000; | 股东名称:肖翔东、出资额:85.000000、出资比例:85.000000;股东名称:张勇、出资额:15.000000、出资比例:15.000000; | 2016-12-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:刘贤丽;执行董事:刘贤丽;监事:欧阳月兰; | 监事:欧阳月兰;总经理:肖翔东;执行董事:肖翔东; | 2016-12-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:刘贤丽;股东:欧阳月兰;监事:欧阳月兰;董事长:刘贤丽;总经理:刘贤丽;股东:刘贤丽; | 法定代表人:肖翔东;总经理:肖翔东;股东:张勇;监事:欧阳月兰;股东:肖翔东;董事长:肖翔东; | 2016-12-13 |
其他事项备案 | 914403000663200660 | 2016-06-24 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-06-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:欧阳月兰;总经理:欧阳月兰;监事:刘贤丽; | 执行董事:刘贤丽;总经理:刘贤丽;监事:欧阳月兰; | 2014-07-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:欧阳月兰;总经理:欧阳月兰;监事:刘贤丽;董事长:欧阳月兰; | 法定代表人:刘贤丽;监事:欧阳月兰;董事长:刘贤丽;总经理:刘贤丽; | 2014-07-15 |
更多>>视频联播