变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 潘贺 | 宋质根 | 2020-04-03 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 重庆拓源实业有限公司下清渊硐电站 | 渝能(集团)有限责任公司下清渊硐电站 | 2017-07-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人(负责人)情况变更 | 法定代表人(负责人)情况变更 | 2016-06-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 余康 | 潘贺 | 2016-06-02 |
其他事项备案 | 企业正/副本换照 | 企业正/副本换照 | 2016-04-25 |
更多>>视频联播