变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程修正案备案 | 无 | ;2018-04-19 | 2018-04-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 康晓明许拉弟曾毅郭利锋康军万旭 | 万旭康晓明杨志敏曾毅许拉弟康军郭利锋 | 2017-10-30 |
财务负责人 | 万旭*** | 曾嫒*** | 2017-10-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曾毅 | 曾毅 | 2017-10-30 |
法定代表人变更 | 曾毅 | 杨志敏 | 2017-10-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 舒厚超黄毓平杨向东罗逆枝许拉弟 | 叶倩罗明朱媛丽吴朗尹强 | 2017-05-08 |
财务负责人 | 万旭*** | 2017-05-08 | |
名称变更 | 乐山市国有资产经营有限公司 | 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 | 2017-05-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 戴国际赖华清马蓉生谢永康杨冰李秀木曾毅 | 郭利锋康军康晓明万旭许拉弟曾毅 | 2017-05-08 |
投资人(股权)变更 | 乐山市国有资产管理委员会出资300000万人民币; | 乐山市国有资产管理委员会出资600000万人民币; | 2017-05-08 |
注册资本变更 | 300000万人民币 | 600000.000000万人民币 | 2017-05-08 |
法定代表人变更 | 戴国际 | 曾毅 | 2014-05-16 |
更多>>视频联播