变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:10.0(万) | 投资人类型 | 1 | 陈科 | 5 | 自然人股东 | 2 | 朱萌萌 | 5 | 自然人股东 | 3 | 高波 | 0 | 自然人股东 | 4 | 马勇 | 0 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:0.0(万) | 投资人类型 | 1 | 高波 | 0 | 自然人股东 | 2 | 马勇 | 0 | 自然人股东 |
|
2015-04-01 |
企业名称 |
|
|
2014-11-04 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 朱萌萌* | 执行董事 | 2 | 朱萌萌* | 经理 | 3 | 陈科 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 高波 | 执行董事 | 2 | 刘源林* | 经理 | 3 | 高守信 | 监事 |
|
2014-11-04 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:10.0(万) | 投资人类型 | 1 | 朱萌萌 | 5 | 自然人股东 | 2 | 陈科 | 5 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:10.0(万) | 投资人类型 | 1 | 陈科 | 5 | 自然人股东 | 2 | 朱萌萌 | 5 | 自然人股东 | 3 | 高波 | 0 | 自然人股东 | 4 | 马勇 | 0 | 自然人股东 |
|
2014-11-04 |
法定代表人 |
|
|
2014-11-04 |
注册资本 |
|
|
2014-11-04 |
经营范围 |
|
|
2014-11-04 |
经营范围 |
|
|
2014-07-16 |
企业名称 |
|
|
2011-11-17 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 尹超* | 执行董事 | 2 | 尹超* | 经理 | 3 | 张闯 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 朱萌萌* | 执行董事 | 2 | 朱萌萌* | 经理 | 3 | 陈科 | 监事 |
|
2011-11-17 |
法定代表人 |
|
|
2011-11-17 |
经营范围 |
|
|
2011-11-17 |
认缴的出资额,实缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资时间,投资人,实缴的出资方式 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:10.0(万) | 投资人类型 | 1 | 尹超 | 10 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:10.0(万) | 投资人类型 | 1 | 朱萌萌 | 5 | 自然人股东 | 2 | 陈科 | 5 | 自然人股东 |
|
2011-11-17 |
企业类型 |
|
|
2011-11-17 |
企业名称 |
|
|
2011-04-06 |
法定代表人 |
|
|
2011-04-06 |
经营范围 |
|
|
2011-04-06 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:10.0(万) | 投资人类型 | 1 | 福生 | 10 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:10.0(万) | 投资人类型 | 1 | 尹超 | 10 | 自然人股东 |
|
2011-04-06 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 福生* | 执行董事 | 2 | 福生* | 经理 | 3 | 张闯 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 尹超* | 执行董事 | 2 | 尹超* | 经理 | 3 | 张闯 | 监事 |
|
2011-04-06 |