变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 生金国 | 黄韵敏 | 2022-04-24 |
高级管理人员备案 | AlanBradley(副董事长);杨海涛(董事,总经理);黄韵敏(董事);李冰(董事);生金国(董事长,董事); | AlanBradley(副董事长);李小川(董事);杨海涛(总经理,董事);黄韵敏(董事长);李冰(董事); | 2022-04-24 |
股东备案 | 黄韵敏,董事;李冰,董事;刘文光,董事长;杨海涛,董事,总经理;AlanBradley,副董事长 | 黄韵敏,董事;李冰,董事;生金国,董事长,董事;杨海涛,董事,总经理;AlanBradley,副董事长 | 2020-07-17 |
法定代表人变更 | 刘文光 | 生金国 | 2020-07-17 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2020-07-17 |
股东备案 | 黄韵敏,董事;李冰,董事;刘文光,董事长;杨海涛,董事;AlanBradley,副董事长 | 黄韵敏,董事;李冰,董事;刘文光,董事长;杨海涛,董事,总经理;AlanBradley,副董事长 | 2019-10-29 |
经营范围变更 | 港口拖轮拖带及顶推服务,系缆艇和码头系泊服务,海上救捞、海上拖带服务,船员服务,船员培训、码头水手培训,为中海壳牌提供拖轮(凭港口经营许可证书经营)。 | 港口拖轮拖带及顶推服务,系缆艇和码头系泊服务,装卸服务;海上救捞、海上拖带服务,船员服务,船员培训、码头水手培训,为中海壳牌提供拖轮(凭港口经营许可证书经营)。 | 2019-10-29 |
投资总额变更 | 7800.0000 | 4000.0000 | 2016-04-13 |
注册资本(金)变更 | 3900.000000 | 2000.000000 | 2016-04-13 |
章程备案 | 章程 | 2016-04-13 | |
股东备案 | 黄韵敏,董事;李冰,董事;刘文光,董事;王任远,董事长;LiseDemant,副董事长 | 李冰,董事;刘文光,董事长;王任远,董事;杨海涛,董事;LiseDemant,副董事长 | 2016-02-18 |
法定代表人变更 | 王任远 | 刘文光 | 2016-02-18 |
股东变更 | 股东发生变更 | 2015-05-07 | |
住所变更 | 广东省惠州市大亚湾澳头镇进港大道西路74号 | 惠州大亚湾安惠大道丰华商务大厦8层801室 | 2015-03-17 |
更多>>视频联播