变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:朱剑锋;董事:庄巍;董事:宫毅;董事:孙长宇; | 董事:马东军;董事:夏茂;董事:宫毅;董事:庄巍; | 2019-02-19 |
受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资;投资咨询(不含限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资。(具体经营范围以相关机关核准为准) | 2018-06-26 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:石河子汇元股权投资管理有限公司、出资额:276.000000、出资比例:23.000000;股东名称:夏茂、出资额:132.000000、出资比例:11.000000;股东名称:第一创业投资管理有限公司、出资额:432.000000、出资比例:36.000000;股东名称:宁波杉杉新能源技术发展有限公司、出资额:360.000000、出资比例:30.000000; | 股东名称:宁波杉杉股份有限公司、出资额:588.000000、出资比例:49.000000;股东名称:第一创业投资管理有限公司、出资额:612.000000、出资比例:51.000000; | 2018-06-26 |
其他事项备案 | 股东:石河子汇元股权投资管理有限公司;其他:庄巍;其他:夏茂;股东:夏茂;监事:胡炜;股东:第一创业投资管理有限公司;工商联络员:韩旭;股东:宁波杉杉新能源技术发展有限公司; | 股东:;其他董事:朱剑锋;其他董事:庄巍;监事:吕丽华;监事:李展;其他董事:宫毅;股东:;工商联络员:段嘉;其他董事:孙长宇; | 2018-06-26 |
章程备案 | 2017-08-21 | 2018-05-14 | 2018-06-26 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 深圳一创汇智股权投资管理有限公司 | 深圳一创杉杉股权投资管理有限公司 | 2018-06-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:夏茂;董事:庄巍;监事:胡炜; | 董事:孙长宇;董事:朱剑锋;董事:庄巍;监事:吕丽华;监事:李展;董事:宫毅; | 2018-06-26 |
受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集资金的管理业务);股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目)。 | 受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资;投资咨询(不含限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2017-09-11 | |
章程备案 | 2017-08-21 | 2017-09-11 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:吕丽华;董事:朱剑锋;董事:夏茂;董事:吴良华; | 董事:庄巍;董事:夏茂; | 2017-09-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:石河子汇元股权投资管理有限公司、出资额:588.000000、出资比例:49.000000;股东名称:第一创业投资管理有限公司、出资额:612.000000、出资比例:51.000000; | 股东名称:宁波杉杉新能源技术发展有限公司、出资额:360.000000、出资比例:30.000000;股东名称:石河子汇元股权投资管理有限公司、出资额:276.000000、出资比例:23.000000;股东名称:夏茂、出资额:132.000000、出资比例:11.000000;股东名称:第一创业投资管理有限公司、出资额:432.000000、出资比例:36.000000; | 2017-09-11 |
更多>>视频联播