变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 16500 | 120000.000000 | 2020-10-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 华闻传媒投资集团股份有限公司:100%; | 华闻传媒投资集团股份有限公司:100%; | 2020-10-19 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-05-14 |
联络员备案 | 林才明 | 王安才 | 2020-05-14 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 海口市海甸四东路14-1民生大厦5楼 | 海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼 | 2020-05-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张小勇 | 储一丰 | 2018-06-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张小勇、金日 | 金日、储一丰 | 2018-06-07 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 海南民享投资有限公司 | 海南华闻民享投资有限公司 | 2017-07-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 盛吉森、汪成明、张小勇、毛建中、刘东明、金日、储一丰、李晓峰 | 张小勇、金日 | 2016-10-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘东明 | 张小勇 | 2016-10-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 汪成明,董事;盛吉森,监事;金伯富,监事会主席;毛建中,监事;刘东明,董事长;金日,董事;储一丰,董事;李晓峰,董事 | 盛吉森,监事;汪成明,董事;毛建中,监事;刘东明,董事长;金日,董事;储一丰,董事;李晓峰,董事;张小勇,监事会主席 | 2016-01-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 储一丰,董事;金伯富,监事;金日,董事;李晓峰,董事;刘东明,董事长;毛建中,监事;盛吉森,监事;汪成明,董事 | 储一丰,董事;金伯富,监事会主席;金日,董事;李晓峰,董事;刘东明,董事长;毛建中,监事;盛吉森,监事;汪成明,董事 | 2014-12-29 |
其他事项备案 | 1190 | 1152 | 2014-12-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名:华闻传媒投资集团股份有限公司,出资额:16300,出资比例:98.79%;,姓名:海南民生管道燃气有限公司,出资额:200,出资比例:1.21%; | 姓名:华闻传媒投资集团股份有限公司,出资额:16500,出资比例:100%; | 2014-12-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 韩瑜,董事;黄宁,董事;金伯富,监事;李晓峰,董事;刘东明,董事长;毛建中,监事;盛吉森,监事;汪成明,董事 | 储一丰,董事;金伯富,监事;金日,董事;李晓峰,董事;刘东明,董事长;毛建中,监事;盛吉森,监事;汪成明,董事 | 2014-09-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名:华闻传媒投资股份有限公司,出资额:16300,出资比例:98.79%;,姓名:海南民生管道燃气有限公司,出资额:200,出资比例:1.21%; | 姓名:华闻传媒投资集团股份有限公司,出资额:16300,出资比例:98.79%;,姓名:海南民生管道燃气有限公司,出资额:200,出资比例:1.21%; | 2014-09-12 |
更多>>视频联播