变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-08-17 |
具体经营项目申报 | 受托管理私募证券投资基金; | 为创业企业提供创业管理服务业务;风险投资;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;企业自有资金投资;投资咨询服务; | 2018-08-17 |
名称变更 | 广东蜜蜂私募证券投资管理有限公司 | 广东蜜蜂创业投资基金管理有限公司 | 2018-08-17 |
股东变更 | 陈展纶;崔毅;广东金瑞泰集团有限公司;广东金瑞泰资产管理有限公司;广州商隽贸易有限公司;谢建春;颜湘莲; | 陈展纶;崔毅;广东金瑞泰资产管理有限公司;广东希格斯投资管理有限公司;广州巴途圳贸易有限公司;谢建春;颜湘莲; | 2018-06-05 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-06-05 |
股东变更 | 陈展纶;崔毅;广东金瑞泰集团有限公司;广东金瑞泰资产管理有限公司;广州商隽贸易有限公司;谢建春;颜湘莲; | 陈展纶;崔毅;广东金瑞泰集团有限公司;广东金瑞泰资产管理有限公司;广州商隽贸易有限公司;谢建春;颜湘莲; | 2017-12-20 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-10-12 |
董事备案 | 变更前 | 陈展纶,,,;崔毅,,,;黄玉霞,监事,任命,;李根,董事长,任命,是;秦建龙,董事,任命,;谢建春,,,;颜湘莲,,,;袁农,董事兼经理,任命,; | 2016-03-04 |
法定代表人变更 | 变更前 | 2016-03-04 | |
组织机构备案 | 黄玉霞,监事,任命,;秦建龙,董事,任命,;袁农,董事兼经理,任命,;冼玉开,董事长,任命,是; | 黄玉霞,监事,任命,;李根,董事长,任命,是;秦建龙,董事,任命,;袁农,董事兼经理,任命,; | 2016-03-04 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区珠江新城华明路9号902A室 | 广州市天河区珠江东路11号1701房之自编05A单元 | 2016-03-04 |
地址变更申报 | 变更前 | 2016-03-04 |
更多>>视频联播