变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2017-05-03 | 2018-09-21 | 2018-09-26 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区香蜜湖街道深南大道北侧浩铭财富广场A座1608 | 深圳市宝安区西乡街道流塘社区宝民二路33号信和丰商务大厦A座304 | 2018-09-26 |
2018-09-26 | |||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:倪彪、出资额:150.000000、出资比例:50.000000;股东名称:张志文、出资额:150.000000、出资比例:50.000000; | 股东名称:张志文、出资额:150.000000、出资比例:50.000000;股东名称:倪彪、出资额:150.000000、出资比例:50.000000; | 2017-05-19 |
2017-05-19 | |||
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市龙岗区布吉街道吉华路宝龙大厦1103 | 深圳市福田区香蜜湖街道深南大道北侧浩铭财富广场A座1608 | 2017-05-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:何明标;股东:张志文;股东:倪彪;总经理:何明标;董事长:何明标; | 法定代表人:张志文;总经理:张志文;股东:;股东:;董事长:张志文; | 2017-05-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:何明标;总经理:何明标; | 执行董事:张志文;总经理:张志文; | 2017-05-19 |
章程备案 | 1900-01-01 | 2017-05-03 | 2017-05-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:李飞、出资额:150.000000、出资比例:50.000000;股东名称:倪彪、出资额:150.000000、出资比例:50.000000; | 股东名称:张志文、出资额:150.000000、出资比例:50.000000;股东名称:倪彪、出资额:150.000000、出资比例:50.000000; | 2017-01-04 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区深南中路2008号华联大厦12楼1218 | 深圳市龙岗区布吉街道吉华路宝龙大厦1103 | 2017-01-04 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2017-01-04 |
其他事项备案 | 914403005670560996 | 2016-10-13 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:李飞;执行董事:李飞;监事:倪彪; | 执行董事:何明标;监事:倪彪;总经理:何明标; | 2016-10-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:李飞;总经理:李飞;董事长:李飞;监事:倪彪; | 法定代表人:何明标;监事:倪彪;董事长:何明标;总经理:何明标; | 2016-10-13 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区梅华路梅林多丽工业区1栋1楼1109 | 深圳市福田区深南中路2008号华联大厦12楼1218 | 2014-11-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:林爱虹;股东:倪彪;总经理:林爱虹;监事:倪彪;董事长:林爱虹;股东:林爱虹; | 法定代表人:李飞;股东:李飞;总经理:李飞;董事长:李飞;股东:倪彪;监事:倪彪; | 2014-06-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:倪彪、出资额:150.000000、出资比例:50.000000;股东名称:林爱虹、出资额:150.000000、出资比例:50.000000; | 股东名称:李飞、出资额:150.000000、出资比例:50.000000;股东名称:倪彪、出资额:150.000000、出资比例:50.000000; | 2014-06-25 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-06-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:倪彪;总经理:林爱虹;执行董事:林爱虹; | 执行董事:李飞;监事:倪彪;总经理:李飞; | 2014-06-25 |
更多>>视频联播