变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 武汉市青山区高新技术创业服务中心:100%; | 武汉市青山区科技金融创新促进中心:100%; | 2021-05-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 赵琨 | 王承军 | 2021-05-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 赵琨(执行董事兼总经理)、张娜(监事) | 王承军(执行董事兼总经理)、张娜(监事) | 2021-05-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 赵琨,潘和咏 | 赵琨,张娜 | 2016-08-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 潘和咏(执行董事/总经理);衡晓莉(监事); | 赵琨(执行董事/总经理);潘和咏(监事); | 2015-12-22 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 武汉市青山区冶金大道35号 | 武汉市青山区冶金大道54号青山火炬大厦1栋1单元22层2209室 | 2015-12-22 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 自:2005-08-11至:2015-08-11 | 自:2005-08-11至:2035-08-10 | 2015-12-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 潘和咏 | 赵琨 | 2015-12-22 |
更多>>视频联播