变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 佃锦泓,陈奕盛,陈就沱,马建军,黄永才 | 温学文,佃锦泓,陈奕盛,陈就沱,马建军 | 2022-01-18 |
法定代表人变更 | 黄永才 | 温学文 | 2022-01-18 |
法定代表人变更 | 陈就沱 | 黄永才 | 2019-10-16 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2018-12-04 | |
组织机构备案 | 范树鸿(经理); | 陈就沱(经理); | 2018-06-19 |
法定代表人变更 | 范树鸿 | 陈就沱 | 2018-06-19 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-04-21 |
具体经营项目申报 | 制造、加工工艺美术品、家具五金。金属表面处理及热处理。加工钻石。种植、销售:农作物(种子除外)。饲养、销售:家禽、家畜。* | 金属家具制造;百货零售(食品零售除外);农药零售(危险化学品除外);化肥零售;有机肥料及微生物肥料零售;农用薄膜零售;五金零售;蔬菜种植;五金配件制造、加工;建材、装饰材料批发;兼营:批发、代销:家用电器(除彩电)、塑料制品、杀螨胶油膏、稀土、建筑材料、日用百货、茶叶。零售:化肥、农药、农用薄膜。* | 2015-07-16 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2015-07-16 |
更多>>视频联播