变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
分公司变更备案 | 林健 | 史俊沛 | 2020-05-14 |
负责人变更 | AE01 | AE11 | 2020-05-14 |
分公司变更备案 | 广东省工商行政管理局 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 2020-05-14 |
分公司变更备案 | 广州市越秀区东风中路302号九楼 | 广州市黄埔区揽月路101号A座7层 | 2020-05-14 |
负责人变更 | 广州市越秀区广卫路4号 | 辽宁省本溪满族自治县 | 2020-05-14 |
负责人变更 | 史俊沛 | 董明广 | 2020-05-14 |
经营场所变更 | 珠海市香洲区人民西路366号(宝地康泰村)13栋3单元1701房 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-27928(集中办公区) | 2017-03-20 |
登记机关变更 | 440405 | 440003 | 2015-01-16 |
经营场所变更 | 珠海市吉大白莲路188号中通办公楼301房 | 珠海市香洲区人民西路366号(宝地康泰村)13栋3单元1701房 | 2015-01-16 |
负责人变更 | 黄挺 | 史俊沛 | 2014-04-24 |
负责人变更 | 广州市越秀区越华路116号 | 广州市越秀区广卫路4号 | 2014-04-24 |
更多>>视频联播