变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2019-01-22 | 2019-10-16 | 2019-12-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-12-06 | ||
2019-12-06 | |||
章程备案 | 2018-06-28 | 2019-01-22 | 2019-06-27 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10000 | 11200 | 2019-06-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-06-27 | ||
章程备案 | 2017-03-31 | 2018-06-28 | 2018-10-29 |
2018-10-29 | |||
2017-04-14 | |||
章程备案 | 2016-09-08 | 2017-03-31 | 2017-04-14 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市南山区高新园中区科技中三路国人大厦A栋13F1303房 | 深圳市南山区粤海街道科技中三路国人大厦A栋15F | 2017-04-14 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-09-09 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 网络系统集成技术开发,通信产品的技术开发、购销及其他国内贸易(以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品);通信产品(含移动通信系统设备)及相关电子元器件(含频率控制与选择元件、混合集成电路)的技术开发和批发(不含国家限制的或专营专控的产品);货物及技术进出口(不含分销服务及国家专营专控商品)。数据库及计算机网络技术服务;移动设备的销售;电子产品、电子集成电路、移动数据终端、3G网络通讯产品、计算机软硬件的技术开发、设计与销售;通信设备销售。^生产经营直放站、数字技术产品、WLAN产品、DDS室内分布系统、超宽带多业务室内分布系统、天线广播电视发射设备、天线;通信信息网络系统集成(1、电信交换网、智能网、数据网、多媒体网等总投资2000万元以下通信业务网络工程项目;2、网络系统、信令网、同步网、计费中心、数据中心等总投资2000万元以下电信支撑网工程项目;3、光缆网、微波通信、卫星通信、接入网等总投资1000万元以下电信基础网工程项目);通信设备的上门维修(不含限制项目);增值电信业务;电子产品、电子集成电路、移动数据终端、3G网络通讯产品、计算机软硬件的生产;通信设备制造。 | 网络系统集成技术开发,通信产品的技术开发、购销及其他国内贸易(以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品);通信产品(含移动通信系统设备)及相关电子元器件(含频率控制与选择元件、混合集成电路)的技术开发和批发(不含国家限制的或专营专控的产品);货物及技术进出口(不含分销服务及国家专营专控商品)。数据库及计算机网络技术服务;移动设备的销售;电子产品、电子集成电路、移动数据终端、3G网络通讯产品、计算机软硬件的技术开发、设计与销售;通信设备销售;安防设备的销售。^生产经营直放站、数字技术产品、WLAN产品、DDS室内分布系统、超宽带多业务室内分布系统、天线广播电视发射设备、天线;通信信息网络系统集成(1、电信交换网、智能网、数据网、多媒体网等总投资2000万元以下通信业务网络工程项目;2、网络系统、信令网、同步网、计费中心、数据中心等总投资2000万元以下电信支撑网工程项目;3、光缆网、微波通信、卫星通信、接入网等总投资1000万元以下电信基础网工程项目);通信设备的上门维修(不含限制项目);增值电信业务;电子产品、电子集成电路、移动数据终端、3G网络通讯产品、计算机软硬件的生产;通信设备制造。 | 2016-09-09 |
其他事项备案 | 3 | 10 | 2016-05-19 |
其他事项备案 | 91440300797968405H | 2016-04-21 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-04-21 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-12-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:俞蓉;董事:郑酬;董事长:高英杰;监事:王巍;总经理:高英杰;职工监事:徐姗;监事:郑楠;董事:刘颖;董事:王琦; | 董事长:高英杰;董事:张志宏;董事:林建武;总经理:高英杰;监事:王巍;董事:刘颖;监事:徐姗;监事:郑楠;董事:俞蓉;董事:廖庆敏;董事:胡爱群; | 2015-12-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:高伟力;监事:涂仕娣;总经理:高英杰;董事:刘颖;董事长:高英杰;董事:郑酬;监事:王巍;董事:王琦;董事:俞蓉; | 董事:王琦;职工监事:徐姗;总经理:高英杰;监事:王巍;董事长:高英杰;董事:俞蓉;监事:郑楠;董事:郑酬;董事:刘颖; | 2015-11-24 |
实收资本变更 | 2000 | 3000 | 2015-01-09 |
更多>>视频联播