变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市投资控股有限公司、出资额:10000.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:深圳市投资控股有限公司、出资额:35000.000000、出资比例:100.000000; | 2019-04-27 |
章程备案 | 2017-12-29 | 2018-02-26 | 2019-04-27 |
2019-04-27 | |||
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10000 | 35000 | 2019-04-27 |
投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目)。 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目);投资产业园产业(具体项目另行申报);产业园区物业管理;会议策划。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2018-02-07 | |
餐饮服务。 | 2018-02-07 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市中航工业地产投资发展有限公司、出资额:2700.000000、出资比例:27.000000;股东名称:深圳市投资控股有限公司、出资额:7300.000000、出资比例:73.000000; | 股东名称:深圳市投资控股有限公司、出资额:10000.000000、出资比例:100.000000; | 2018-02-07 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2018-02-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:向自力; | 监事:唐志华; | 2018-02-07 |
章程备案 | 2016-11-18 | 2017-12-29 | 2018-02-07 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《排水许可证》、审批文件号:;审批文件名称:《餐饮服务许可证》、审批文件号:; | 2018-02-07 | |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区深南中路4009号投资大厦806室 | 深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号投资大厦10A1 | 2018-02-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:张锋;监事:李引;监事:史春梅;董事:柏丙林;总经理:冯泽辉;监事:王美月;监事:宋宏;监事:丘文桂;董事:李瑞杰;董事:张万杰;董事:吴俊佑;监事:许海伟;监事:单连平;监事:杨晓川;董事长:仇慎谦; | 执行董事:张小涛;监事:向自力;总经理:张小涛; | 2016-11-25 |
其他事项备案 | 2016-11-25 | ||
其他事项备案 | 91440300674816081W | 2016-11-25 | |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区深南中路华富路口航空大厦1栋32层01-18(3201-3203,3207-3214,3217-3218) | 深圳市福田区深南中路4009号投资大厦806室 | 2016-11-25 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-11-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市瑞沃建设有限公司、出资额:1800.000000、出资比例:18.000000;股东名称:深圳市中航工业地产投资发展有限公司、出资额:2700.000000、出资比例:27.000000;股东名称:深圳堃鹏商务有限公司、出资额:500.000000、出资比例:5.000000;股东名称:深圳市海王生物工程股份有限公司、出资额:1800.000000、出资比例:18.000000;股东名称:深圳市宝德投资控股有限公司、出资额:1800.000000、出资比例:18.000000;股东名称:深圳市越海全球物流有限公司、出资额:500.000000、出资比例:5.000000;股东名称:深圳市帝光机电设备有限公司、出资额:500.000000、出资比例:5.000000;股东名称:深圳市新天下集团有限公司、出资额:400.000000、出资比例:4.000000; | 股东名称:深圳市中航工业地产投资发展有限公司、出资额:2700.000000、出资比例:27.000000;股东名称:深圳市投资控股有限公司、出资额:7300.000000、出资比例:73.000000; | 2016-11-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他董事:吴俊佑;其他董事:张万杰;监事:王美月;监事:杨晓川;其他董事:李瑞杰;其他董事:柏丙林;监事:宋宏;监事:史春梅;总经理:冯泽辉;监事:许海伟;监事:单连平;监事:丘文桂;监事:李引;董事长:仇慎谦;法定代表人:仇慎谦;其他董事:张锋; | 董事长:张小涛;监事:向自力;总经理:张小涛;法定代表人:张小涛; | 2016-11-25 |
更多>>视频联播