变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:杨广丽;董事长:杨广丽;总经理:杨广丽; | 董事长:宁晖;总经理:宁晖;法定代表人:宁晖; | 2018-01-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:杨广丽;执行董事:杨广丽; | 执行董事:宁晖;总经理:宁晖; | 2018-01-15 |
其他事项备案 | 914403007488755796 | 2016-08-16 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-08-16 |
其他事项备案 | 补照 | 补照 | 2016-08-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市融通供应链商业服务股份有限公司、出资额:15.000000、出资比例:1.000000;股东名称:杨广丽、出资额:30.000000、出资比例:2.000000;股东名称:深圳市宜安延保担保服务有限公司、出资额:1450.000000、出资比例:96.670000;股东名称:王爽、出资额:5.000000、出资比例:.330000; | 股东名称:深圳市融通供应链商业服务股份有限公司、出资额:15.000000、出资比例:1.000000;股东名称:杨广丽、出资额:35.000000、出资比例:2.333300;股东名称:深圳市宜安延保担保服务有限公司、出资额:1450.000000、出资比例:96.666700; | 2015-01-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:王爽;监事:周云彩;执行董事:王爽; | 总经理:杨广丽;监事:周云彩;执行董事:杨广丽; | 2015-01-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:王爽;股东:杨广丽;股东:王爽;监事:周云彩;总经理:王爽;董事长:王爽; | 法定代表人:杨广丽;总经理:杨广丽;监事:周云彩;股东:杨广丽;董事长:杨广丽; | 2015-01-16 |
更多>>视频联播