变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
住所(经营场所)变更 | 广州市荔湾区中山七路锦龙中63号二层 | 广州市天河区鳌鱼岗大街6号负1层 | 2022-01-14 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2022-01-14 | |
工商登记联络员备案 | 陈黎 | 2022-01-14 | |
经营范围 | 劳务派遣服务餐饮管理;企业管理咨询服务;医院管理;养老产业投资、开发;停车场经营;企业自有资金投资;物业管理;投资咨询服务;场地租赁(不含仓储);医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);医疗设备租赁服务;房屋租赁;房地产开发经营;房地产咨询服务;计算机技术开发、技术服务;计算机技术转让服务;软件零售;软件开发;信息技术咨询服务;人力资源外包 | 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);以自有资金从事投资活动;融资咨询服务;企业管理咨询;医院管理;餐饮管理;物业管理;软件开发;信息技术咨询服务;医疗设备租赁;房地产咨询;养老服务;停车场服务;非居住房地产租赁;住房租赁;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品零售;房地产开发经营 | 2022-01-14 |
董事备案 | 崔华波,冯耀良,吴先鑫,袁毅,郑淑华 | 冯耀良,吴先鑫,郑淑华,李志雄,韦聪 | 2019-07-04 |
监事备案 | 徐论初,张庆林 | 徐论初 | 2018-12-19 |
股东变更 | 广州华新集团有限公司,广州华新物流服务有限公司,广州市泽霖生物科技有限公司 | 广州方圆健康产业投资有限公司,广州华新物流服务有限公司,广州市泽霖生物科技有限公司 | 2018-12-19 |
具体经营项目申报 | 停车场经营;企业自有资金投资;资产管理(不含许可审批项目);物业管理;投资管理服务;投资咨询服务;场地租赁(不含仓储); | 餐饮管理;企业管理咨询服务;医院管理;养老产业投资、开发;停车场经营;企业自有资金投资;物业管理;投资咨询服务;场地租赁(不含仓储);医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);医疗设备租赁服务;房屋租赁;房地产开发经营;房地产咨询服务;计算机技术开发、技术服务;计算机技术转让服务;软件零售;软件开发;信息技术咨询服务;人力资源外包;劳务派遣服务 | 2018-12-19 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2018-12-19 | |
董事备案 | 冯耀良,李志雄,吴先鑫,杨江,郑淑华 | 崔华波,袁毅,冯耀良,吴先鑫,郑淑华 | 2018-12-19 |
监事备案 | 徐论初,张庆林 | 徐论初 | 2018-12-18 |
董事备案 | 冯耀良,李志雄,吴先鑫,杨江,郑淑华 | 崔华波,袁毅,冯耀良,吴先鑫,郑淑华 | 2018-12-18 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2018-12-18 | |
股东变更 | 广州华新集团有限公司,广州华新物流服务有限公司,广州市泽霖生物科技有限公司 | 广州方圆健康产业投资有限公司,广州华新物流服务有限公司,广州市泽霖生物科技有限公司 | 2018-12-18 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-02-01 |
组织机构备案 | 冯耀良,董事长,选举,;冯耀祥,经理,选举,是;李志雄,董事,选举,;吴先鑫,董事,选举,;徐论初,监事,选举,;杨江,董事,选举,;游瑞平,董事,选举,;张庆林,监事,选举,; | 冯耀良,董事长,选举,;冯耀祥,经理,选举,是;李志雄,董事,选举,;吴先鑫,董事,选举,;徐论初,监事,选举,;杨江,董事,选举,;张庆林,监事,选举,;郑淑华,董事,选举,; | 2018-02-01 |
董事备案 | 冯耀良(董事长);冯耀祥(经理);李志雄(董事);吴先鑫(董事);徐论初(监事);杨江(董事);游瑞平(董事);张庆林(监事); | 冯耀良(董事长);冯耀祥(经理);李志雄(董事);吴先鑫(董事);徐论初(监事);杨江(董事);张庆林(监事);郑淑华(董事); | 2018-02-01 |
股东变更 | 广州华新集团有限公司;广州华新物流服务有限公司;广州集贤医药科技有限公司;广州市泽霖生物科技有限公司;广州天河扬尚投资管理合伙企业(普通合伙); | 广州华新集团有限公司;广州华新物流服务有限公司;广州市泽霖生物科技有限公司; | 2018-02-01 |
董事备案 | 冯耀良,董事长,选举,;冯耀祥,经理,选举,是;李志雄,董事,选举,;吴先鑫,董事,选举,;徐论初,监事,选举,;杨江,董事,选举,;游瑞平,董事,选举,;张庆林,监事,选举,; | 冯耀良,董事长,选举,;冯耀祥,经理,选举,是;李志雄,董事,选举,;吴先鑫,董事,选举,;徐论初,监事,选举,;杨江,董事,选举,;张庆林,监事,选举,;郑淑华,董事,选举,; | 2018-02-01 |
组织机构备案 | 冯耀良(董事长);冯耀祥(经理);李志雄(董事);吴先鑫(董事);徐论初(监事);杨江(董事);游瑞平(董事);张庆林(监事); | 冯耀良(董事长);冯耀祥(经理);李志雄(董事);吴先鑫(董事);徐论初(监事);杨江(董事);张庆林(监事);郑淑华(董事); | 2018-02-01 |
更多>>视频联播