变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
遗失补领 | 遗失补领 | 2020-06-19 | |
监事备案 | 廖小红 | 何礼才 | 2018-11-29 |
经理备案 | 黄子明 | 何郴江 | 2018-11-29 |
法定代表人变更 | 黄子明 | 何郴江 | 2018-11-29 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2018-11-29 | |
股东变更 | 黄子明,廖小红 | 何郴江,何礼才 | 2018-11-29 |
董事备案 | 黄子明 | 何郴江 | 2018-11-29 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区黄村围福里马路边20号415房 | 广州市天河区岑村樟木山20号3104室 | 2017-09-19 |
具体经营项目申报 | 商品批发贸易(许可审批类商品除外); | 商品批发贸易(许可审批类商品除外);稻谷种植;小麦种植;玉米种植;其他谷物种植;豆类种植;薯类种植;花卉种植;园艺作物种植;水果种植;坚果种植;其他经济作物种植;农业项目开发;商品零售贸易(许可审批类商品除外);水果批发;干果、坚果批发;蔬菜批发;花卉作物批发;谷物副产品批发;谷物、豆及薯类批发; | 2016-09-08 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-09-08 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区广棠西路13号A538房 | 广州市天河区黄村围福里马路边20号415房 | 2016-07-08 |
营业期限变更 | 2008-06-18至2016-06-28 | 2008-06-18至 | 2016-07-08 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-07-08 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-03-08 |
住所(经营场所)变更 | 广州市海珠区下渡路116号706房(仅限办公用途) | 广州市天河区广棠西路13号A538房 | 2014-07-30 |
营业期限变更 | 2008-06-18至 | 2008-06-18至2016-06-28 | 2014-07-30 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2014-07-30 |
法定代表人变更 | 黄航杰 | 黄子明 | 2014-07-24 |
董事备案 | 黄航杰,执行董事兼经理,选举,是;廖小红,监事,选举,; | 黄子明,执行董事兼经理,选举,是;廖小红,监事,选举,; | 2014-07-24 |
监事备案 | 黄航杰,执行董事兼经理,选举,是;廖小红,监事,选举,; | 黄子明,执行董事兼经理,选举,;廖小红,监事,选举,; | 2014-07-24 |
更多>>视频联播