变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 陈曙光(董事长兼经理);范培军(董事);李静(董事);刘青生(董事);王文斌(监事);沃金业(董事);周明亮(董事);逄万有(董事); | 陈曙光(董事长兼经理);范培军(董事);李国强;李静(董事);李鹏;刘青生(董事);刘喜平(董事);王炳梅;王文斌(监事);沃金业(董事);肖建青;曾支农;郑朝阳;周明亮(董事);逄万有(董事); | 2018-07-26 |
组织机构备案 | 陈曙光(董事长兼经理);范培军(董事);李静(董事);刘青生(董事);王文斌(监事);沃金业(董事);周明亮(董事);逄万有(董事); | 陈曙光(董事长兼经理);范培军(董事);刘青生(董事);刘喜平(董事);王文斌(监事);沃金业(董事);周明亮(董事);逄万有(董事); | 2018-07-26 |
股东变更 | 陈曙光;范培军;广州聚胶资产管理有限公司;李国强;李静;李鹏;刘青生;王炳梅;王文斌;肖建青;曾支农;郑朝阳;周明亮;逄万有; | 陈曙光;范培军;广州聚胶资产管理有限公司;李国强;李静;李鹏;刘青生;王炳梅;王文斌;肖建青;曾支农;郑朝阳;周明亮;逄万有; | 2018-05-10 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-05-09 |
资金数额变更 | 3375.000000(单位:万元) | 3462.6500(单位:万元) | 2018-05-09 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-06-02 |
资金数额变更 | 3000.000000(单位:万元) | 3375.0000(单位:万元) | 2017-06-02 |
董事备案 | 陈曙光,执行董事兼经理,选举,是;刘青生,监事,选举,-; | 陈曙光,执行董事兼经理,选举,;陈曙光,董事长兼经理,选举,是;范培军,,,;范培军,董事,选举,;李国强,,,;李静,董事,选举,;李鹏,,,;刘青生,监事,选举,;刘青生,董事,选举,;王炳梅,,,;王文斌,,,;王文斌,监事,选举,;沃金业,董事,选举,;肖建青,,,;曾支农,,,;周明亮,,,;周明亮,董事,选举,;逄万有,,,;逄万有,董事,选举,; | 2016-12-16 |
资金数额变更 | 1000.0000(单位:万元) | 3000.0000(单位:万元) | 2016-12-16 |
经理备案 | 陈曙光,执行董事兼经理,选举,是;刘青生,监事,选举,; | 陈曙光,董事长兼经理,选举,是;范培军,董事,选举,;李静,董事,选举,;刘青生,董事,选举,;王文斌,监事,选举,;沃金业,董事,选举,;周明亮,董事,选举,;逄万有,董事,选举,; | 2016-12-16 |
组织机构备案 | 陈曙光,执行董事兼经理,选举,是;刘青生,监事,选举,; | 陈曙光,董事长兼经理,选举,是;范培军,董事,选举,;李静,董事,选举,;刘青生,董事,选举,;王文斌,监事,选举,;沃金业,董事,选举,;周明亮,董事,选举,;逄万有,董事,选举,; | 2016-12-16 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-12-16 |
监事备案 | 陈曙光,执行董事兼经理,选举,是;刘青生,监事,选举,-; | 陈曙光,董事长兼经理,选举,是;范培军,董事,选举,;李静,董事,选举,;刘青生,董事,选举,;王文斌,监事,选举,;沃金业,董事,选举,;周明亮,董事,选举,;逄万有,董事,选举,; | 2016-12-16 |
董事备案 | 刘青生,监事,选举,;邵丹,执行董事兼经理,选举,是; | 陈曙光,执行董事兼经理,选举,是;范培军,,,;李国强,,,;刘青生,监事,选举,;王炳梅,,,;王文斌,,,;肖建青,,,;曾支农,,,;周明亮,,,;逄万有,,,; | 2015-12-17 |
组织机构备案 | 刘青生,监事,选举,;邵丹,执行董事兼经理,选举,是; | 陈曙光,执行董事兼经理,选举,是;刘青生,监事,选举,; | 2015-12-17 |
法定代表人变更 | 邵丹 | 陈曙光 | 2015-12-17 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2015-12-17 |
经理备案 | 刘青生,监事,选举,;邵丹,执行董事兼经理,选举,是; | 陈曙光,执行董事兼经理,选举,;刘青生,监事,选举,; | 2015-12-17 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2015-12-17 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2014-09-17 |
更多>>视频联播