变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张晓文 | 唐涛 | 2019-12-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 蔡爱梅 | 张晓文 | 2016-11-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董晓因 | 蔡爱梅 | 2014-10-17 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 沭阳县沭城镇学府路与人民路交汇处(大江饭店楼下) | 沭阳县万顺帝景天城小区7#A东区一、二层 | 2014-06-05 |
更多>>视频联播