变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 少年先锋报社 | 投资人信息变更 | 2019-12-03 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 龙江 | 夏光辉 | 2019-07-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 中国共产主义青年团重庆市委员会 | 投资人信息变更 | 2019-07-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2019-07-12 |
其他事项备案 | 企业正/副本换照 | 企业正/副本换照 | 2016-04-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李东 | 龙江 | 2015-04-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2015-04-20 |
更多>>视频联播