变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:郭超;董事:任永平;董事长:马化炳;董事:廖妍;董事:李再冉;副董事长:莫志明; | 董事:郭超;董事:吴春雷;董事长:马化炳;董事:廖妍;副董事长:莫志明;董事:任永平; | 2018-12-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:吴福良; | 董事长:马化炳; | 2018-10-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:吴福良;董事长:吴福良; | 法定代表人:马化炳;董事长:马化炳; | 2018-10-30 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 5000,840 | 9000,840 | 2018-03-15 |
章程备案 | 2018-03-15 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市盐田港集团有限公司、出资额:2500.000000、出资比例:50.000000;股东名称:CHINALOGISTICSHOLDINGVIIISRL、出资额:2500.000000、出资比例:50.000000; | 股东名称:CHINALOGISTICSHOLDINGVIIISRL、出资额:4500.000000、出资比例:50.000000;股东名称:深圳市盐田港集团有限公司、出资额:4500.000000、出资比例:50.000000; | 2018-03-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:卫光;总经理:任永平;董事长:吴福良;董事:郭超;副董事长:莫志明;董事:任永平;董事:李再冉; | 董事:廖妍;董事:任永平;董事:李再冉;董事长:吴福良;总经理:任永平;董事:郭超;副董事长:莫志明; | 2016-12-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 副董事长:莫志明;董事长:吴福良;董事:梅雷鸣;总经理:任永平;董事:廖昌宏;董事:卫光;董事:任永平; | 董事:任永平;董事:郭超;董事长:吴福良;副董事长:莫志明;董事:李再冉;董事:卫光;总经理:任永平; | 2016-08-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 总经理:任永平;其他董事:梅雷鸣;其他董事:李远;其他董事:杨传德;董事长:左勇权;法定代表人:左勇权;其他董事:吴珏;其他董事:MICHIHIROHIGASHI(东方浩); | 其他董事:卫光;其他董事:廖昌宏;董事长:吴福良;其他董事:任永平;总经理:任永平;法定代表人:吴福良;其他董事:莫志明;其他董事:梅雷鸣; | 2016-01-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:任永平;董事:梅雷鸣;董事长:左勇权;董事:MICHIHIROHIGASHI(东方浩);董事:吴珏;董事:李远;副董事长:杨传德; | 董事:卫光;董事:梅雷鸣;总经理:任永平;副董事长:莫志明;董事长:吴福良;董事:廖昌宏;董事:任永平; | 2016-01-13 |
其他事项备案 | 914403007727358167 | 2016-01-13 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:吴珏;董事:李远;副董事长:杨传德;董事:吴珏;董事:梅雷鸣;董事长:左勇权;董事:MICHIHIROHIGASHI(东方浩); | 总经理:任永平;董事:梅雷鸣;董事长:左勇权;副董事长:杨传德;董事:吴珏;董事:MICHIHIROHIGASHI(东方浩);董事:李远; | 2015-10-29 |
其他事项备案 | 其他董事:梅雷鸣;董事长:左勇权;总经理:吴珏;其他董事:李远;其他董事:MICHIHIROHIGASHI(东方浩);其他董事:吴珏;其他董事:杨传德; | 总经理:任永平;其他董事:梅雷鸣;其他董事:李远;其他董事:杨传德;董事长:左勇权;工商联络员:苏华;其他董事:吴珏;其他董事:MICHIHIROHIGASHI(东方浩); | 2015-10-29 |
更多>>视频联播