变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 于德双,周建新,曾宇婷,李明,李虎,程钢,莫卓华,蒋析文,金芳 | 于德双,周建新,曾宇婷,李明,李虎,蒋析文,金芳,周新宇,黄珞 | 2022-02-10 |
注册资本(金)变更 | 21692.5866万元(人民币) | 23283.3312万元(人民币) | 2021-09-01 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-09-01 | |
发起人名称变更 | 余江信诚创业投资中心,中山大学达安基因股份有限公司 | 余江信诚创业投资中心,广州达安基因股份有限公司 | 2021-09-01 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-04-26 | |
监事备案 | 汪洋,张大刚,周健伟 | 汪洋,赵静,杨观艳 | 2020-09-14 |
董事备案 | 程钢,蒋析文,李虎,李明,莫卓华,吴英松,于德双,曾宇婷,周建新 | 程钢,蒋析文,李虎,李明,莫卓华,于德双,曾宇婷,周建新,金芳 | 2020-09-14 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-06-05 | |
董事备案 | 程钢,高旭年,李虎,李明,莫卓华,吴英松,于德双,曾宇婷,周建新 | 程钢,李虎,李明,莫卓华,吴英松,于德双,曾宇婷,周建新,蒋析文 | 2020-05-14 |
经理备案 | 向勇 | 李明 | 2019-01-09 |
监事备案 | 程钢,董事,选举,;高旭年,董事,选举,;李虎,董事,选举,;李明,董事长,选举,是;莫卓华,董事,选举,;吴英松,董事,选举,;向勇,经理,选举,;于德双,董事,选举,;曾宇婷,董事,选举,;张大刚,监事会主席,选举,;周健伟,监事,选举,;周建新,董事,选举,;周艳,监事,选举,; | 程钢,董事,选举,;高旭年,董事,选举,;李虎,董事,选举,;李明,董事长,选举,是;莫卓华,董事,选举,;汪洋,监事,选举,;吴英松,董事,选举,;向勇,经理,选举,;于德双,董事,选举,;曾宇婷,董事,选举,;张大刚,监事会主席,选举,;周健伟,监事,选举,;周建新,董事,选举,; | 2017-09-07 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-09-07 |
组织机构备案 | 程钢(董事);高旭年(董事);李虎(董事);李明(董事长);莫卓华(董事);吴英松(董事);向勇(经理);于德双(董事);曾宇婷(董事);张大刚(监事会主席);周健伟(监事);周建新(董事);周艳(监事); | 程钢(董事);高旭年(董事);李虎(董事);李明(董事长);莫卓华(董事);汪洋(监事);吴英松(董事);向勇(经理);于德双(董事);曾宇婷(董事);张大刚(监事会主席);周健伟(监事);周建新(董事); | 2017-09-07 |
监事备案 | 程钢(董事);高旭年(董事);李虎(董事);李明(董事长);莫卓华(董事);吴英松(董事);向勇(经理);于德双(董事);曾宇婷(董事);张大刚(监事会主席);周健伟(监事);周建新(董事);周艳(监事); | 程钢(董事);高旭年(董事);李虎(董事);李明(董事长);莫卓华(董事);汪洋(监事);吴英松(董事);向勇(经理);于德双(董事);曾宇婷(董事);张大刚(监事会主席);周健伟(监事);周建新(董事); | 2017-09-07 |
资金数额变更 | 14461.7244(单位:万元) | 21692.5866(单位:万元) | 2017-09-07 |
具体经营项目申报 | 生物技术开发服务;医学研究和试验发展;医疗设备租赁服务;软件开发;生物技术咨询、交流服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;医疗诊断、监护及治疗设备批发;医疗诊断、监护及治疗设备零售;医疗诊断、监护及治疗设备制造;生物药品制造;二、三类医疗器械批发;化学药品制剂制造; | 生物技术开发服务;医学研究和试验发展;医疗设备租赁服务;软件开发;生物技术咨询、交流服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;企业自有资金投资;化学药品制剂制造;医疗诊断、监护及治疗设备零售;二、三类医疗器械批发;医疗诊断、监护及治疗设备批发;生物药品制造;医疗诊断、监护及治疗设备制造; | 2017-09-07 |
组织机构备案 | 程钢,董事,选举,;高旭年,董事,选举,;李虎,董事,选举,;李明,董事长,选举,是;莫卓华,董事,选举,;吴英松,董事,选举,;向勇,经理,选举,;于德双,董事,选举,;曾宇婷,董事,选举,;张大刚,监事会主席,选举,;周健伟,监事,选举,;周建新,董事,选举,;周艳,监事,选举,; | 程钢,董事,选举,;高旭年,董事,选举,;李虎,董事,选举,;李明,董事长,选举,是;莫卓华,董事,选举,;汪洋,监事,选举,;吴英松,董事,选举,;向勇,经理,选举,;于德双,董事,选举,;曾宇婷,董事,选举,;张大刚,监事会主席,选举,;周健伟,监事,选举,;周建新,董事,选举,; | 2017-09-07 |
监事备案 | 程钢,董事,选举,;高旭年,董事,选举,;李虎,董事,选举,;李明,董事长,选举,是;莫卓华,董事,选举,;吴英松,董事,选举,;向勇,经理,选举,;于德双,董事,选举,;曾宇婷,董事,选举,;周健伟,监事,选举,;周建新,董事,选举,;周艳,监事,选举,;胥顺,监事会主席,选举,; | 程钢,董事,选举,;高旭年,董事,选举,;李虎,董事,选举,;李明,董事长,选举,是;莫卓华,董事,选举,;吴英松,董事,选举,;向勇,经理,选举,;于德双,董事,选举,;曾宇婷,董事,选举,;张大刚,监事会主席,选举,;周健伟,监事,选举,;周建新,董事,选举,;周艳,监事,选举,; | 2017-03-15 |
组织机构备案 | 程钢,董事,选举,;高旭年,董事,选举,;李虎,董事,选举,;李明,董事长,选举,是;莫卓华,董事,选举,;吴英松,董事,选举,;向勇,经理,选举,;于德双,董事,选举,;曾宇婷,董事,选举,;周健伟,监事,选举,;周建新,董事,选举,;周艳,监事,选举,;胥顺,监事会主席,选举,; | 程钢,董事,选举,;高旭年,董事,选举,;李虎,董事,选举,;李明,董事长,选举,是;莫卓华,董事,选举,;吴英松,董事,选举,;向勇,经理,选举,;于德双,董事,选举,;曾宇婷,董事,选举,;张大刚,监事会主席,选举,;周健伟,监事,选举,;周建新,董事,选举,;周艳,监事,选举,; | 2017-03-15 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-12-23 |
更多>>视频联播