变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:杭天;董事:李玉彬;董事:严刚;董事:刘彬; | 董事:严刚;董事:张翼;董事:李玉彬;董事:黄传京; | 2019-04-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:杭天;董事:刘彬;董事:时伟;董事:王志贤; | 董事:杭天;董事:严刚;董事:刘彬;董事:李玉彬; | 2018-03-29 |
投资总额变更 | 3000 | 3000 | 2016-11-17 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3000 | 3000 | 2016-11-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:招商局国际有限公司、出资额:3000.000000、出资比例:100.000000; | 2016-11-17 | |
其他事项备案 | 监事:赵建莉;其他董事:邓伟栋;其他董事:王志贤;其他董事:张日忠;董事长:胡建华;其他董事:刘彬; | 2016-05-06 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:邓伟栋;董事:刘彬;董事:王志贤;监事:赵建莉;董事长:胡建华;董事:张日忠; | 2016-05-06 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:胡建华;其他董事:张日忠;监事:赵建莉;其他董事:刘彬;其他董事:王志贤;法定代表人:胡建华;其他董事:刘云树; | 监事:赵建莉;其他董事:邓伟栋;其他董事:王志贤;其他董事:张日忠;董事长:胡建华;法定代表人:胡建华;其他董事:刘彬; | 2015-12-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:赵建莉;董事:张日忠;董事:王志贤;董事:刘彬;董事长:胡建华;董事:刘云树; | 董事:刘彬;董事:王志贤;董事长:胡建华;董事:邓伟栋;董事:张日忠;监事:赵建莉; | 2015-12-07 |
其他事项备案 | 一照一码升级 | 一照一码升级 | 2015-12-07 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-10-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:罗慧来;董事长:胡建华;董事:刘云树;董事:张日忠;董事:白景涛; | 董事长:胡建华;董事:张日忠;董事:刘云树;董事:刘彬;董事:王志贤; | 2014-04-09 |
更多>>视频联播