变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市南山区科技园琼宇路5号51栋四楼东侧 | 深圳市南山区西丽街道阳光社区新锋大楼B栋601 | 2019-07-15 |
2019-07-15 | |||
章程备案 | 2018-12-17 | 2019-07-11 | 2019-07-15 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:、审批文件号:; | 2018-12-26 | |
2018-12-26 | |||
全部二类医疗器械销售(不含体外诊断试剂)。 | 2018-12-26 | ||
章程备案 | 2017-12-07 | 2018-12-17 | 2018-12-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:周威、出资额:10.000000、出资比例:10.000000;股东名称:深圳瑞光康泰科技有限公司、出资额:80.000000、出资比例:80.000000;股东名称:黎宇程、出资额:10.000000、出资比例:10.000000; | 股东名称:深圳瑞光康泰科技有限公司、出资额:80.000000、出资比例:80.000000;股东名称:周威、出资额:20.000000、出资比例:20.000000; | 2017-12-28 |
章程备案 | 2015-08-03 | 2017-12-07 | 2017-12-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:黎宇程; | 总经理:周威; | 2017-12-28 |
其他事项备案 | 9144030031199150X3 | 2016-05-30 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-05-30 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-08-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:黎宇程;监事:王古月;总经理:黎宇程; | 监事:王古月;执行董事:周威;总经理:黎宇程; | 2014-11-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:黎宇程;董事长:黎宇程;总经理:黎宇程;监事:王古月; | 总经理:黎宇程;法定代表人:周威;董事长:周威;监事:王古月; | 2014-11-19 |
更多>>视频联播