变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | 914403006641733181 | 2017-01-20 | |
经营范围变更(含业务范围变更) | 投资管理、资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资顾问、经济信息咨询(不含人才中介服务和限制项目);经营电子商务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ | 投资管理、资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)^ | 2016-12-29 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资顾问、经济信息咨询(不含人才中介服务和限制项目);经营电子商务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ | 投资管理、资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资顾问、经济信息咨询(不含人才中介服务和限制项目);经营电子商务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ | 2016-04-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市康成亨资本管理有限公司、出资额:1000.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:深圳市康成亨资本管理集团有限公司、出资额:1000.000000、出资比例:100.000000; | 2016-04-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:袁亚康、出资额:1000.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:深圳市康成亨资本管理有限公司、出资额:1000.000000、出资比例:100.000000; | 2015-09-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:林兆芬;执行董事:袁亚康;总经理:袁亚康; | 董事:孙正华;总经理:袁亚康;董事:高国仕;董事长:袁亚康;监事:胡伟华; | 2015-09-23 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦B座20楼2001B、2002B、2013、2014室 | 深圳市南山区粤海街道粤兴四道1号中山大学深圳产学研大楼807 | 2015-03-18 |
更多>>视频联播