变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 2019-05-28 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-05-28 | ||
2019-05-28 | |||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:陈珍妮;副董事长:刘洪雷;副董事长:荣智权;董事:HARDOONDONALDGEOFFREY;董事:王冠;董事:高洪兴; | 副董事长:荣智权;董事:HARDOONDONALDGEOFFREY;董事:王冠;董事:陈珍妮;董事:冷国平;副董事长:刘洪雷; | 2019-01-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:常州市银洋经济发展公司、出资额:245.059200、出资比例:16.080000;股东名称:深圳市丽斯实业发展有限公司、出资额:149.961600、出资比例:9.840000;股东名称:半岛投资有限公司、出资额:685.800000、出资比例:45.000000;股东名称:深圳市华联置业集团有限公司、出资额:443.179200、出资比例:29.080000; | 股东名称:深圳市丽斯实业发展有限公司、出资额:149.961600、出资比例:9.840000;股东名称:深圳市华联置业集团有限公司、出资额:443.179200、出资比例:29.080000;股东名称:常州市银洋经济发展有限公司、出资额:245.059200、出资比例:16.080000;股东名称:半岛投资有限公司、出资额:685.800000、出资比例:45.000000; | 2018-02-11 |
章程备案 | 2018-02-11 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:陈珍妮;副董事长:荣智权;董事:HARDOONDONALDGEOFFREY;董事:王冠;董事:高洪兴;副董事长:冯俊斌; | 董事:王冠;董事:高洪兴;副董事长:刘洪雷;董事:HARDOONDONALDGEOFFREY;副董事长:荣智权;董事:陈珍妮; | 2017-08-24 |
其他事项备案 | 9144030061883658XU | 2017-01-22 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:HARDOONDONALDGEOFFREY;副董事长:荣智权;副董事长:晁晋;董事长:董炳根;董事:高洪兴;总经理:胡宁之;董事:王冠;董事:陈珍妮; | 董事长:董炳根;总经理:胡宁之;副董事长:荣智权;副董事长:冯俊斌;董事:陈珍妮;董事:高洪兴;董事:HARDOONDONALDGEOFFREY;董事:王冠; | 2016-07-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:吴彬;董事:王冠;董事:陈珍妮;总经理:胡宁之;副董事长:荣智权;董事:HARDOONDONALDGEOFFREY;董事长:董炳根;副董事长:晁晋; | 董事:陈珍妮;董事:高洪兴;副董事长:荣智权;副董事长:晁晋;总经理:胡宁之;董事:王冠;董事:HARDOONDONALDGEOFFREY;董事长:董炳根; | 2016-04-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:HARDOONDONALDGEOFFREY;董事:陈珍妮;董事长:董炳根;董事:张洪;总经理:胡宁之;副董事长:荣智权;董事:晁晋;董事:吴彬; | 董事:王冠;总经理:胡宁之;董事:HARDOONDONALDGEOFFREY;董事长:董炳根;董事:陈珍妮;副董事长:荣智权;副董事长:晁晋;董事:吴彬; | 2015-11-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:董炳根;董事:张洪;董事:陈珍妮;副董事长:荣智权;总经理:胡宁之;董事:HARDOONDONALDGEOFFREY;董事:晁晋;董事:梅良诚; | 董事:吴彬;董事:陈珍妮;董事:晁晋;董事长:董炳根;总经理:胡宁之;董事:张洪;董事:HARDOONDONALDGEOFFREY;副董事长:荣智权; | 2015-01-27 |
更多>>视频联播