变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 郭靖晖 | 朱宇夫 | 2019-12-03 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 梁笑 | 山西黄河股权投资管理有限公司(委派代表:梁笑) | 2018-11-29 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2028-10-28 | 2028-11-29 | 2018-11-29 |
更多>>视频联播
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 郭靖晖 | 朱宇夫 | 2019-12-03 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 梁笑 | 山西黄河股权投资管理有限公司(委派代表:梁笑) | 2018-11-29 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2028-10-28 | 2028-11-29 | 2018-11-29 |
更多>>视频联播