变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 南京鹰盟投资管理中心(有限合伙),南京生物医药谷建设发展有限公司,杨民民,吴希罕,何邢,张静静,张永,杨淑姮,唐玫,王岳钧,陈斌,薛蚺,吴向阳 | 南京鹰盟投资管理中心(有限合伙),南京生物医药谷建设发展有限公司,杨民民,吴希罕,何邢,张静静,张永,杨淑姮,唐玫,王岳钧,陈斌,薛蚺,吴向阳,周文潇,赵蓉,吴叶楠,张昂,梁烨 | 2021-11-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 南京鹰盟投资管理中心(有限合伙)(委派代表杨璐) | 南京鹰盟投资管理中心(有限合伙)(委派代表王艳) | 2021-08-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 南京鹰盟投资管理中心(有限合伙),南京生物医药谷建设发展有限公司,杨民民,吴希罕,何邢,张静静,张永,杨淑姮,唐玫,王岳钧,陈斌,薛蚺 | 南京鹰盟投资管理中心(有限合伙),南京生物医药谷建设发展有限公司,杨民民,吴希罕,何邢,张静静,张永,杨淑姮,唐玫,王岳钧,陈斌,薛蚺,吴向阳 | 2021-01-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 南京鹰盟投资管理中心(有限合伙),南京生物医药谷建设发展有限公司,杨民民,吴希罕,何邢,张静静,张永,杨淑姮,唐玫,王岳钧 | 南京鹰盟投资管理中心(有限合伙),南京生物医药谷建设发展有限公司,杨民民,吴希罕,何邢,张静静,张永,杨淑姮,唐玫,王岳钧,陈斌,薛蚺 | 2019-07-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 南京鹰盟投资管理中心(有限合伙),南京生物医药谷建设发展有限公司,杨民民,吴希罕,何邢,张静静,张永,杨淑姮,唐玫 | 南京鹰盟投资管理中心(有限合伙),南京生物医药谷建设发展有限公司,杨民民,吴希罕,何邢,张静静,张永,杨淑姮,唐玫,王岳钧 | 2019-04-11 |
更多>>视频联播