变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经理备案 | 李建立 | 冯天明 | 2021-06-03 |
法定代表人变更 | 李建立 | 冯天明 | 2021-06-03 |
董事备案 | 黄慧坚,李建立,张平 | 张平,冯天明,黄煌 | 2021-06-03 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2021-03-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-03-23 | |
股东变更 | 浙江瀚阳金煦管理咨询有限公司,阳光城房地产(广州)有限公司 | 阳光城房地产(广州)有限公司 | 2021-03-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-11-18 | |
企业类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 | 2020-11-18 |
董事备案 | 何敏,饶俊,张平 | 李建立,黄慧坚,张平 | 2020-11-18 |
股东变更 | 阳光城房地产(广州)有限公司 | 浙江瀚阳金煦管理咨询有限公司,阳光城房地产(广州)有限公司 | 2020-11-18 |
法定代表人变更 | 许长青 | 李建立 | 2020-11-18 |
经理备案 | 许长青 | 李建立 | 2020-11-18 |
监事备案 | 张莹 | 杨焕槟 | 2020-11-18 |
具体经营项目申报 | 企业自有资金投资;房地产开发经营;房地产投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);工程代建服务(不含工程施工活动);物业管理;房屋建筑工程施工;工程项目管理服务 | 房地产开发经营;房地产投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);企业自有资金投资;工程代建服务(不含工程施工活动);房屋建筑工程施工;工程项目管理服务 | 2020-06-12 |
监事备案 | 崔琛 | 张莹 | 2020-03-11 |
董事备案 | 何敏;饶俊;刘煜 | 何敏;饶俊;张平 | 2020-03-11 |
更多>>视频联播