变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 叶瀚 | 包兴建 | 2021-02-05 |
章程备案 | 无 | 2020-07-02见新章程 | 2020-07-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 魏鹏程 | 包兴建 | 2020-07-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 向宝珠 | 包兴建 | 2019-09-03 |
法定代表人变更 | 陈阳军 | 黎晓林 | 2019-09-03 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 其他有限责任公司 | 2019-09-03 |
名称变更 | 湘潭湘峰房地产开发有限公司 | 娄底众园房地产开发有限公司 | 2019-05-21 |
更多>>视频联播