变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 秦晓东 | 任辉 | 2020-01-20 |
投资人(股权)变更 | 天津太合商务咨询有限公司;中民投(上海)股权投资有限公司; | 中民投(上海)股权投资有限公司; | 2019-04-11 |
章程备案 | 无 | 2019-03-18章程备案 | 2019-04-11 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2019-04-11 |
法定代表人变更 | 么菲菲 | 秦晓东 | 2018-12-21 |
章程备案 | 无 | 2018-12-13章程备案 | 2018-12-21 |
投资人(股权)变更 | 上海垣进生物科技合伙企业(有限合伙);上海彧文生物科技合伙企业(有限合伙); | 天津太合商务咨询有限公司;中民投(上海)股权投资有限公司; | 2018-12-21 |
监事备案 | 石秀芬 | 王功虎 | 2018-12-21 |
联络员 | 么菲菲 | 黄晓梅 | 2018-12-21 |
更多>>视频联播