变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王庆建、史爱国 | 王庆建、宋和民 | 2021-08-26 |
实收资本变更(或外资中方实收资本变更) | 无 | 67000.000000 | 2020-12-10 |
注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 2000 | 67000.000000 | 2020-12-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈华、史爱国 | 王庆建、史爱国 | 2020-07-06 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 钱永华 | 陈华 | 2019-09-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 钱永华、史爱国 | 陈华、史爱国 | 2019-09-20 |
更多>>视频联播