变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名:刘一啸;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李伯;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨世廷;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:杨名华;证件号码:******************;职位:监事;姓名:杨宝定;证件号码:******************;职位:董事;姓名:苑国强;证件号码:******************;职位:董事;姓名:蒋飞燕;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:赵洪智;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:陈长天;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张华锋;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:刘兴宝;证件号码:******************;职位:董事;姓名:曹胜男;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李伯;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨世廷;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:杨名华;证件号码:******************;职位:监事;姓名:杨宝定;证件号码:******************;职位:董事;姓名:程雷;证件号码:******************;职位:监事;姓名:蒋飞燕;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:赵洪智;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:张华锋;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2022-07-14 |
高级管理人员备案 | 姓名:丁帅;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李伯;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨世廷;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:杨名华;证件号码:******************;职位:监事;姓名:杨宝定;证件号码:******************;职位:董事;姓名:苑国强;证件号码:******************;职位:董事;姓名:蒋飞燕;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:赵洪智;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:陈长天;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:刘一啸;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李伯;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨世廷;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:杨名华;证件号码:******************;职位:监事;姓名:杨宝定;证件号码:******************;职位:董事;姓名:苑国强;证件号码:******************;职位:董事;姓名:蒋飞燕;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:赵洪智;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:陈长天;证件号码:******************;职位:董事; | 2021-11-03 |
住所变更 | 浙江省台州市临海市大洋街道柏叶西路***号(高速公路大厦*楼)(自主申报) | 浙江省台州市临海市古城街道东方大道*号(建设局**楼)(自主申报) | 2021-11-03 |
高级管理人员备案 | 姓名:徐逸涛;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李伯;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨世廷;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:杨世廷;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:杨勇;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨名华;证件号码:******************;职位:监事;姓名:苑国强;证件号码:******************;职位:董事;姓名:蒋飞燕;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:陈长天;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:丁帅;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李伯;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨世廷;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:杨名华;证件号码:******************;职位:监事;姓名:杨宝定;证件号码:******************;职位:董事;姓名:苑国强;证件号码:******************;职位:董事;姓名:蒋飞燕;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:赵洪智;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:陈长天;证件号码:******************;职位:董事; | 2021-06-21 |
法定代表人变更 | 杨世廷 | 赵洪智 | 2021-06-21 |
法定代表人变更 | 张斌 | 杨世廷 | 2020-05-11 |
联系电话变更 | *********** | ************ | 2020-05-11 |
高级管理人员备案 | 姓名:张斌;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:徐逸涛;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李伯;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨世廷;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:杨勇;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨名华;证件号码:******************;职位:监事;姓名:苑国强;证件号码:******************;职位:董事;姓名:蒋飞燕;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:陈长天;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:徐逸涛;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李伯;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨世廷;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:杨世廷;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:杨勇;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨名华;证件号码:******************;职位:监事;姓名:苑国强;证件号码:******************;职位:董事;姓名:蒋飞燕;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:陈长天;证件号码:******************;职位:董事; | 2020-05-11 |
章程备案 | 2018-12-07 |
更多>>视频联播