变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 吴凤珊,徐琦,李雄 | 吴凤珊,李雄,张广辉 | 2022-04-24 |
监事备案 | 杨辉 | 张杨 | 2022-04-24 |
工商登记联络员备案 | 张程程 | 吴昊鹏 | 2022-04-24 |
经理备案 | 徐琦 | 张广辉 | 2022-04-24 |
法定代表人变更 | 徐琦 | 张广辉 | 2022-04-24 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-12-30 | |
董事备案 | 江国雄,吴嘉滨,徐琦 | 吴凤珊,徐琦,李雄 | 2020-12-30 |
工商登记联络员备案 | 肖雅梅 | 张程程 | 2020-06-02 |
董事备案 | 江国雄,吴嘉滨,张研 | 徐琦,江国雄,吴嘉滨 | 2020-06-02 |
法定代表人变更 | 张研 | 徐琦 | 2020-06-02 |
经理备案 | 张研 | 徐琦 | 2020-06-02 |
经理备案 | 曾志钊 | 张研 | 2019-10-23 |
营业期限变更 | 2018-11-27至2048-11-27 | 2018-11-27至长期 | 2019-10-23 |
企业类型变更 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2019-10-23 |
法定代表人变更 | 曾志钊 | 张研 | 2019-10-23 |
董事备案 | 冯友康,马腾骏,曾志钊 | 张研,江国雄,吴嘉滨 | 2019-10-23 |
股东变更 | 东纬有限公司 | 广州城建开发南沙房地产有限公司 | 2019-10-23 |
监事备案 | 林颖 | 杨辉 | 2019-10-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-10-23 |
更多>>视频联播