变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 宋选举 | 肖鹏 | 2021-12-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 都匀市国有资产监督管理局:100%; | 都匀市国有资产监督管理局:100%; | 2021-09-28 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 贵州省都匀市文峰办事处龙潭片区文化路小区8-11栋二层 | 都匀市环西大道毛尖广场23号 | 2020-12-10 |
章程备案 | 无 | 无 | 2019-07-22 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(国有独资) | 2019-01-21 |
章程备案 | 无 | 无 | 2019-01-21 |
更多>>视频联播