变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
其他变更 | 姓名:赵克勤,职务:董事;姓名:徐卫新,职务:董事;姓名:徐一平,职务:监事;姓名:陶涛,职务:监事会主席;姓名:胡弘,职务:董事;姓名:章晓鸣,职务:董事;姓名:曹晓静,职务:监事;姓名:孙纲文,职务:董事;姓名:戴冬华,职务:董事长;姓名:戴冬华,职务:经理;姓名:阮凤娟,职务:董事; | 姓名:徐一平,职务:监事;姓名:陶涛,职务:监事会主席;姓名:曹晓静,职务:监事;姓名:戴冬华,职务:董事;姓名:胡弘,职务:董事;姓名:徐卫新,职务:董事;姓名:阮凤娟,职务:董事;姓名:项肇,职务:董事长;姓名:章晓鸣,职务:董事;姓名:孙纲文,职务:董事;姓名:戴冬华,职务:经理; | 2023-03-08 |
其他变更 | 姓名:刘全中,职务:监事;姓名:孙纲文,职务:执行董事;姓名:孙纲文,职务:经理; | 姓名:赵克勤,职务:董事;姓名:徐卫新,职务:董事;姓名:徐一平,职务:监事;姓名:陶涛,职务:监事会主席;姓名:胡弘,职务:董事;姓名:章晓鸣,职务:董事;姓名:曹晓静,职务:监事;姓名:孙纲文,职务:董事;姓名:戴冬华,职务:董事长;姓名:戴冬华,职务:经理;姓名:阮凤娟,职务:董事; | 2022-12-14 |
注册资本(金)变更 | 2000万元 | 5000万元 | 2021-10-28 |
章程备案 | 章程备案 | 章程备案 | 2021-04-26 |
章程备案 | 章程备案 | 2020-11-10 |
更多>>视频联播