变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人(股权)变更 | 投资人:李强,出资额:48万,占80%,出资方式:货币,出资时间:2019-08-22;投资人:陈玉珍,出资额:12万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2019-08-22; | 投资人:李强,出资额:48万,占80%,出资方式:货币,出资时间:2019-08-22;投资人:杨丹,出资额:12万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2019-08-22; | 2021-09-15 |
其他变更 | 姓名:陈玉珍,职务:执行董事;姓名:李强,职务:监事;姓名:陈玉珍,职务:经理; | 姓名:杨丹,职务:执行董事;姓名:李强,职务:监事;姓名:杨丹,职务:经理; | 2021-08-13 |
法定代表人变更 | 陈玉珍 | 杨丹 | 2021-08-13 |
投资人(股权)变更 | 投资人:李强,出资额:24万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2019-08-22;投资人:刘智勇,出资额:24万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2019-08-22;投资人:陈玉珍,出资额:12万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2019-08-22; | 投资人:李强,出资额:48万,占80%,出资方式:货币,出资时间:2019-08-22;投资人:陈玉珍,出资额:12万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2019-08-22; | 2018-11-20 |
更多>>视频联播