变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 凌力慧 | 吴楠 | 2022-08-05 |
联络员备案 | 蒋映波***备案手机:*** | 李伟***备案手机:***(网上办理) | 2022-03-07 |
法定代表人变更 | 周文理 | 伍洪潮 | 2021-11-16 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2020-07-23 |
法定代表人变更 | 黎晓林 | 周文理 | 2020-06-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黎晓林 | 周文理 | 2020-06-09 |
更多>>视频联播