变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 张钊 | 吴志欣 | 2021-08-11 |
法定代表人变更 | 张钊 | 吴志欣 | 2021-08-11 |
经理备案 | 吴伟棠 | 吴志欣 | 2021-08-11 |
工商登记联络员备案 | 赵超 | 徐丽娟 | 2021-03-05 |
董事备案 | 刘阳 | 张钊 | 2021-03-05 |
法定代表人变更 | 刘阳 | 张钊 | 2021-03-05 |
法定代表人变更 | 唐宏 | 刘阳 | 2020-07-10 |
监事备案 | 徐茂武 | 姜金杉 | 2020-07-10 |
董事备案 | 唐宏 | 刘阳 | 2020-07-10 |
执照副本变更 | 1 | 5 | 2019-05-07 |
更多>>视频联播