变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 李璞辉 | 蒋睿 | 2023-07-06 |
章程备案 | 无 | 无 | 2023-07-06 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 山西黄河股权投资管理有限公司(委派代表:段翠竹)、太原海信汇峰资产管理有限公司(委派代表:王海燕) | 太原海信汇峰资产管理有限公司(委派代表:王海燕)、山西黄河股权投资管理有限公司(委派代表:陈赞) | 2023-07-06 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2019-07-20 | 2024-01-20 | 2019-05-17 |
更多>>视频联播