变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 深圳市艾格投资咨询有限公司(委派代表:黄悦(HUANGYUE)) | 深圳市艾格投资咨询有限公司(委派代表:杨昊东) | 2021-02-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 深圳前海艾格投资有限公司(委派代表:张丽) | 深圳市艾格投资咨询有限公司(委派代表:黄悦(HUANGYUE)) | 2020-07-21 |
联络员备案 | 姓名:辛秀,固定电话:,移动电话:18000515335,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:**** | 姓名:刘晓婧,固定电话:,移动电话:13553166109,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:**** | 2019-10-28 |
清算组备案 | 2019-10-28 | ||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 深圳前海艾格投资有限公司(委派代表:夏天) | 深圳前海艾格投资有限公司(委派代表:张丽) | 2019-10-28 |
清算组备案 | 2019-08-28 | ||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 云南瑞华股权投资基金管理有限公司(委派代表:夏天) | 深圳前海艾格投资有限公司(委派代表:夏天) | 2019-08-28 |
清算组备案 | 合伙协议 | 2019-07-17 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 云南瑞华股权投资基金管理有限公司(委派代表:龚宇龙) | 云南瑞华股权投资基金管理有限公司(委派代表:夏天) | 2019-07-17 |
更多>>视频联播