变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 陈鑫 | 颜培 | 2021-10-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭仪南谢磊陈鑫魏春耀范俊清 | 雷文明刘智勇狄海飞陈鑫郭仪南 | 2021-05-26 |
章程备案 | 无 | 2021-04-02 | |
章程修正案备案 | 无 | 2021-03-02 | |
联络员备案 | 王力***备案手机:*** | 胡海阳***备案手机:***(网上办理) | 2020-06-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周鑫 | 李斌张颖刘洋 | 2019-12-19 |
联络员备案 | 王力***备案手机:*** | 潘璐***备案手机:*** | 2019-12-19 |
更多>>视频联播