变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:陈明芳; | 法定代表人:杨凌辉; | 2018-09-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:杨凌辉; | 法定代表人:陈明芳; | 2017-11-01 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2011-05-16,2021-05-16,10 | 2011-05-16,2042-12-31, | 2017-11-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:陈福文; | 法定代表人:杨凌辉; | 2016-11-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:李丘双; | 工商联络员:刘伟平;法定代表人:陈福文; | 2016-05-06 |
其他事项备案 | 法定代表人:李丘双; | 工商联络员:刘伟平;法定代表人:陈福文; | 2016-05-06 |
其他事项备案 | 9144030057477593XT | 2016-05-06 |
更多>>视频联播