变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
2019-05-14 | |||
章程备案 | 2018-08-20 | 2019-05-13 | 2019-05-14 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2019-05-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:洪门世纪(深圳)控股有限公司、出资额:1000.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:邓钰然、出资额:10.000000、出资比例:1.000000;股东名称:戴检维、出资额:990.000000、出资比例:99.000000; | 2019-05-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:张喜梅;总经理:张懿倩;执行董事:张懿倩; | 执行董事:张梦莲;总经理:张梦莲;监事:陈康; | 2018-08-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:上海漫极文化传播有限公司、出资额:670.000000、出资比例:67.000000;股东名称:前海融慧同创投资控股(深圳)有限公司、出资额:330.000000、出资比例:33.000000; | 股东名称:洪门世纪(深圳)控股有限公司、出资额:1000.000000、出资比例:100.000000; | 2018-08-27 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2018-08-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:张懿倩;法定代表人:张懿倩;监事:张喜梅;股东:前海融慧同创投资控股(深圳)有限公司;总经理:张懿倩;股东:上海漫极文化传播有限公司; | 法定代表人:张梦莲;股东:;总经理:张梦莲;监事:陈康;董事长:张梦莲; | 2018-08-27 |
章程备案 | 2017-09-25 | 2018-08-20 | 2018-08-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:李宇阳;总经理:李宇阳; | 总经理:张懿倩;执行董事:张懿倩; | 2017-10-12 |
其他事项备案 | 法定代表人:李宇阳;总经理:李宇阳;工商联络员:刘友军;董事长:李宇阳; | 法定代表人:张懿倩;董事长:张懿倩;工商联络员:张懿倩;总经理:张懿倩; | 2017-10-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:李宇阳;总经理:李宇阳;工商联络员:刘友军;董事长:李宇阳; | 法定代表人:张懿倩;董事长:张懿倩;工商联络员:张懿倩;总经理:张懿倩; | 2017-10-12 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2017-09-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:刘友军、出资额:1000.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:前海融慧同创投资控股(深圳)有限公司、出资额:330.000000、出资比例:33.000000;股东名称:上海漫极文化传播有限公司、出资额:670.000000、出资比例:67.000000; | 2017-09-27 |
章程备案 | 2015-05-11 | 2017-09-25 | 2017-09-27 |
其他事项备案 | 914403003426410438 | 2016-09-05 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:刘友军;监事:张喜梅;执行董事:刘友军; | 总经理:李宇阳;监事:张喜梅;执行董事:李宇阳; | 2016-09-05 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:刘友军;监事:张喜梅;总经理:刘友军;法定代表人:刘友军; | 董事长:李宇阳;监事:张喜梅;法定代表人:李宇阳;总经理:李宇阳; | 2016-09-05 |
更多>>视频联播