变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 沈仑 | 戴少平 | 2022-06-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 傅明建 | 沈仑 | 2021-02-23 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨玉良 | 傅明建 | 2020-04-07 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 苏州弘阳房地产开发有限公司,无锡市碧桂园房地产开发有限公司 | 苏州弘阳房地产开发有限公司,无锡市碧桂园房地产开发有限公司,堆龙德庆区碧享企业管理有限公司,堆龙德庆区碧辉企业管理有限公司,堆龙德庆区碧创企业管理有限公司,长兴新碧投资管理合伙企业(有限合伙),共青城弘宸投资合伙企业(有限合伙) | 2019-12-11 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2019-08-23 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 12500.000000 | 25000.000000 | 2019-08-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 苏州弘阳房地产开发有限公司 | 苏州弘阳房地产开发有限公司,无锡市碧桂园房地产开发有限公司 | 2019-08-23 |
更多>>视频联播