变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名:申鑫;证件号码:******************;职位:执行董事兼总经理;姓名:陈志;证件号码:******************;职位:监事;姓名:方芳;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:张天驰;证件号码:******************;职位:执行董事;姓名:张艺峰;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李勇军;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:张敏;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2022-08-05 |
法定代表人变更 | 申鑫 | 张天驰 | 2022-08-05 |
企业联络人员、财务人员 | 原联络员姓名:钱祝兴;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:***********;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:文哲;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:****************** | 现联络员姓名:钱祝兴;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:***********;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:方芳;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** | 2021-12-14 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2021-12-14 |
高级管理人员备案 | 姓名:张毅松;证件号码:******************;职位:监事;姓名:申鑫;证件号码:******************;职位:执行董事兼总经理; | 姓名:申鑫;证件号码:******************;职位:执行董事兼总经理;姓名:陈志;证件号码:******************;职位:监事; | 2021-05-20 |
法定代表人变更 | 唐鹏 | 申鑫 | 2020-08-07 |
高级管理人员备案 | 姓名:唐鹏;证件号码:******************;职位:执行董事兼总经理;姓名:张毅松;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:张毅松;证件号码:******************;职位:监事;姓名:申鑫;证件号码:******************;职位:执行董事兼总经理; | 2020-08-07 |
更多>>视频联播