变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 提交新版公司章程 | 2022-07-07 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孟凡军执行董事;王得春经理;张家野监事 | 冯洪林经理;孟凡军执行董事;张家野监事 | 2022-07-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王得春(经理) | 冯洪林(经理) | 2022-07-07 |
章程备案 | 提交新版公司章程 | 2021-08-30 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 张家野1200.万,孟凡军1800.万 | 孟凡军60.万,张家野30.万,王得春2910.万 | 2021-08-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孟凡军经理,执行董事;张家野监事 | 孟凡军执行董事;王得春经理;张家野监事 | 2021-04-20 |
章程备案 | 提交新版公司章程 | 2021-04-20 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孟凡军(执行董事) | 王得春(经理) | 2021-04-20 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗大镇规划45号区(阳光综合大楼) | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗大镇青龙山路南段西侧 | 2019-07-23 |
章程备案 | 内蒙古桂邦房地产开发有限公司.doc | 2019-07-23 | |
章程备案 | 2019-07-23 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孟凡军(执行董事,经理),郭瑞峰(监事) | 孟凡军(执行董事,经理),张家野(监事) | 2019-07-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 孟凡军,郭瑞峰 | 张家野,孟凡军 | 2019-07-23 |
更多>>视频联播