变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 付臣(监事);廖志辉(经理,董事,董事长);张璟琳(董事);吴乐(董事); | 付臣(监事);廖志辉(经理,董事);张璟琳(董事);王雅俊(董事,董事长); | 2022-04-19 |
法定代表人变更 | 廖志辉 | 王雅俊 | 2022-04-19 |
法定代表人变更 | 吴乐 | 廖志辉 | 2022-01-17 |
股东备案 | 胡杰,监事;孔博,董事长,董事,经理;李春盛,董事;饶俊,董事 | 付臣,监事;饶俊,董事;吴乐,董事长,董事,经理;张璟琳,董事 | 2020-05-15 |
法定代表人变更 | 孔博 | 吴乐 | 2020-05-15 |
法定代表人变更 | 陈春生 | 孔博 | 2019-11-27 |
股东备案 | 陈春生,董事长,董事,总经理;胡杰,监事;李春盛,董事;饶俊,董事 | 胡杰,监事;孔博,董事长,董事,经理;李春盛,董事;饶俊,董事 | 2019-11-27 |
更多>>视频联播