变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李冰琪(董事),乔琳娜(董事),王利艳(董事),李晓宇(董事长,经理),武清香(监事),白亚亚(董事),刘建华(董事),艾良华(董事) | 李冰琪(董事),王利艳(董事),李晓宇(董事长,经理),武清香(监事),郭帅(董事),白亚亚(董事),刘建华(董事),艾良华(董事) | 2021-11-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李冰琪(董事),乔琳娜(董事),王利艳(董事),李晓宇(董事长,经理),武清香(监事),白亚亚(董事),毋兴(董事),艾良华(董事) | 李冰琪(董事),乔琳娜(董事),王利艳(董事),李晓宇(董事长,经理),武清香(监事),白亚亚(董事),刘建华(董事),艾良华(董事) | 2021-09-06 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王士铎 | 李晓宇 | 2020-10-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王士铎(执行董事),谷晓松(经理),毋兴(监事) | 李冰琪(董事),乔琳娜(董事),王利艳(董事),李晓宇(董事长,经理),武清香(监事),白亚亚(董事),毋兴(董事),艾良华(董事) | 2020-10-30 |
章程备案 | 2020-10-30 | ||
章程备案 | 2020-07-24 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 山西建设发展有限公司,山西建筑工程集团有限公司,赤峰福康投资管理有限公司 | 山西园区建设发展集团有限公司,山西建筑工程集团有限公司,赤峰福康投资管理有限公司 | 2020-07-24 |
更多>>视频联播